Grzegorz Olszewski ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Alior Banku
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła w czwartek zgodę na powołanie Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa Alior Banku.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła w czwartek zgodę na powołanie Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa Alior Banku.
Prasun Singhal z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) został wybrany jako kandydat na stanowisko członka Rady Dyrektorów Euroins Insurance Group (EIG), firmy ubezpieczeniowej należącej do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bułgarskiej Grupy Eurohold. W skład Rady Dyrektorów EIG oprócz niego wejdą również Todor Danailov i Kremena Pateva.
Rada nadzorcza ING Banku Hipotecznego powierzyła stanowisko prezesa Zarządu Jackowi Frejlichowi, aktualnemu wiceprezesowi Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego i z dniem wyrażenia tej zgody, nie wcześniej jednak niż 1 października 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI SA powołało Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Został on następnie wybrany przewodniczącym Rady.
Marcin Zając objął stanowisko dyrektora zarządzającego i doradcy zarządu Ipopema Securities, a także doradcy zarządu w Ipopema TFI.
Adam Młodkowski, Monika Gorgoń i Tomasz Dąbrowski wejdą do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Rada Nadzorcza ING Lease (Polska) Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacji Marka Szymańskiego, z dniem 1 lipca 2022 roku, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki nadzorującego Pion Ryzyka.
Krzysztof Fabrykiewicz został powołany na członka zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od 1 lipca br., podał Skarbiec Holding.
Narodowy Bank Polski zlikwidował Departament Controllingu i Ryzyka Operacyjnego ‒ wynika ze struktury organizacyjnej NBP, zamieszczonej na stronie internetowej banku centralnego.
Nie jestem już w rządzie; premier Mateusz Morawiecki oraz – z tego co wiem – prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację – oświadczył w rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński. Moim następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak – dodał.
Erik Thedeen zastąpi Stefana Ingvesa na stanowisku szefa Riksbanku od 1 stycznia 2023 r.
Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowało w środę o powołaniu Marka Dietla na prezesa spółki na nową kadencję.
Rada nadzorcza Banku Pekao jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe banku za 2021 r., członków zarządu banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata, z Leszkiem Skibą jako prezesem zarządu.
Firma ServiceNow (NYSE: NOW), działająca w dziedzinie zarządzania rozwiązaniami digital workflow poinformowała 9 czerwca 2022 r., że rozszerza działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej otwierając w Polsce biuro z regionalnym kierownictwem.
Prezydentem Lewiatana, na kolejną trzyletnią kadencję, ponownie został Maciej Witucki, a przewodniczą Rady Głównej Henryka Bochniarz.
Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 7 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Pekao TFI na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 20 czerwca 2022 r.
Mirosław Boda złożył rezygnację z funkcji prezesa ING Banku Hipotecznego ze skutkiem na dzień 30 września, podał bank.
Podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu odbyły się wybory do organów statutowych organizacji (Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego). Kilka dni później Rada Związku Polskiego Leasingu wybrała Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing, na stanowisko Przewodniczącego Rady ZPL.
Rada nadzorcza XTB powołała zarządu spółki w dotychczasowym składzie na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata, tj. od 1 lipca 2022 r. do 1 lipca 2025 r.
Do Zarządu CIECH S.A. dołączył w czwartek Kamil Majczak, powołany 18 maja br. na stanowisko Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą spółki.
Premier Mateusz Morawiecki powołał w czwartek Anitę Czerwińską na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a jednocześnie Pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej.
Dr Joanna Łagowska objęła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Grono partnerów Deloitte powiększyło się właśnie o 14 osób, co jest największą liczbą awansów na najwyższe stanowiska w historii firmy na polskim rynku.
KPMG wzmacnia kompetencje w obszarze doradztwa ESG poprzez włączenie w swoje struktury Przemysława Oczypa – dotychczasowego Prezesa Zarządu i Partnera firmy doradczej Go Responsible, specjalizującego się w doradztwie w zakresie strategii i raportowania ESG.
Od 1 czerwca 2022 roku Biuro Maklerskie Pekao ma nowego szefa. Dyrektorem Biura został Marcin Wlazło.
Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powierzeniu Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju od dnia nowej XI kadencji, tj. z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia 3 czerwca br., do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju, podała spółka.
Od 1 lipca 2022 roku Piotr Ferszka obejmie stanowisko prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego SAP Polska.
24 maja odbyło się posiedzenie Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w nowym składzie – pierwsze po wyborze nowych członków Rady podczas kwietniowego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady wyłonili ze swojego grona szefa Rady – przewodniczącą została Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA, zaś funkcję wiceprzewodniczącej Rada powierzyła Beacie Sax, CFA, wiceprezes zarządu Investors TFI SA.
4 maja 2022 r. do Zarządu Pivotal Polska Sp. zo.o. dołączył Bogdan Zborowski jako nowy Prezes Zarządu i jednocześnie udziałowiec spółki, czytamy w informacji otrzymanej od Pivotal Polska.
Do Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego Skarbiec TFI dołączył Michał Stawicki, specjalizujący się w inwestycjach w sektorze dłużnym. Michał Stawicki objął stanowisko Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych Skarbiec TFI.