PKN Orlen: od 1 września zmiany w zarządzie
Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Krzysztofa Nowickiego do składu zarządu od 1 września, podała spółka.
Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Krzysztofa Nowickiego do składu zarządu od 1 września, podała spółka.
Zofia Paryła od 1 września wejdzie w skład zarządu Energi, obejmując stanowisko prezeski spółki.
Nowym CFOO Grupy REDD została Dorota Grzywacz. Rolę dyrektor finansowej i operacyjnej przejęła z początkiem lipca. Grzywacz odpowiada za szczegółowe procedury finansowe oraz organizacyjne w REDD Group. Ma przygotować firmę do szybkiego skalowania biznesu oraz do wejścia na nowe rynki.
Mieczysław Starkowicz został nowym prezesem Biomedu-Lublin. Zastąpi na tym stanowisku Maksymiliana Świniarskiego, który złożył rezygnację w ubiegłym tygodniu.
Maksymilian Świniarski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Biomed Lublin.
Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii odwołała Artura Michałowskiego z funkcji wiceprezesa ds. handlu oraz Jerzego Topolskiego z funkcji wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem.
W połowie 2022 roku zakończyła swoją kadencję dotychczasowa reprezentacja Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych.
Niedawno wybrany członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Rafał Sura nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ nie złożył ślubowania jako sędzia przed prezydentem – potwierdził rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak.
Adam Bugajczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź od 31 sierpnia.
Rada nadzorcza PKO BP powołała Pawła Gruzę na stanowisko prezesa zarządu banku. Wcześniej, na wtorkowym posiedzeniu rady nadzorczej, prezeska PKO BP Iwona Duda złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska z końcem dnia 9 sierpnia 2022 r.
Rafał Sura został członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W połowie lipca Sura zrezygnował z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.
Maciej Bobrowski od sierpnia jest dyrektorem zespołu analiz Domu Maklerskiego BDM – poinformowało biuro w komunikacie. Jego zastępcą jest Krzysztof Pado.
Senatorowie reprezentujący większość w tej izbie zgłoszą do Rady Polityki Pieniężnej kandydaturę Joanna Tyrowicz.
Monika Leżyńska została powołana na członka zarządu TUiR Allianz Polska S.A. z dniem 1 sierpnia 2022 r. – odpowiada za underwriting i zarządzanie produktami w ubezpieczeniach majątkowych.
Od 1 sierpnia do Frisco.pl dołącza Tomasz Kubiak, który obejmie stanowisko dyrektora finansowego i będzie odpowiedzialny za obszary controllingu finansowego, księgowości oraz analiz i zarządzania wartością klienta.
Generali powołało Manlio Lostuzziego na stanowisko Dyrektora Regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, ze skutkiem od 1 września 2022 r.
Mateusz Berger został pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – poinformował na wtorkowym briefingu prasowym rzecznik rządu Piotr Müller. Berger zastąpi odwołanego ostatnio Piotra Naimskiego.
Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych 1 lipca podjęła decyzję o powołaniu Adama Młodkowskiego w skład zarządu nowej kadencji rozpoczynającej się 27 lipca – pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w zarządzie, co nastąpiło we wtorek.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Kubiaka na stanowisko prezesa Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.
Prezes PKO Banku Hipotecznego Daniel Goska złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na koniec dnia 31 lipca 2022 roku, podał bank.
Po tym jak Rafał Sura złożył rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, Senat odwołał go z RPP.
Miejsce Rafała Sury, który złożył rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, zająć ma Joanna Tyrowicz, podało radio RMF24.
Piotr Naimski na Facebooku poinformował o odwołaniu go z funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z kolei na Twitterze na temat jego odwołania wypowiada się premier Mateusz Morawiecki.
Remigiusz Kopoczek w wyniku konkursu został powołany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Rafał Sura w poniedziałek złożył na ręce marszałka Senatu rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. W środę została ona zaakceptowana przez senacką Komisję Budżetu i Finansów. jej powody nie są znane.
Daniel Obajtek będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi w okresie od 22 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. roku
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska została powołana przez premiera Mateusz Morawieckiego na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska.
Rafał Sura złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.
Tomasz Sudaj objął 16 lipca stanowisko Prezesa Zarządu Alior Leasing.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła w czwartek zgodę na powołanie Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa Alior Banku.