Małgorzata Kleniewska‐Wodtke prezesem Fitch Polska
18 lipca br. Małgorzata Kleniewska‐Wodtke została nowym prezesem zarządu Fitch Polska S.A.
18 lipca br. Małgorzata Kleniewska‐Wodtke została nowym prezesem zarządu Fitch Polska S.A.
Andrzej Woynarowski będzie kierował zespołem Service Design w agencji Deloitte Digital. Jego głównym zadaniem będzie budowanie i rozwijanie zespołu Service Design w ramach działu Experience Design.
Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2017):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS
6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała: z dniem 7 lipca 2017 r. Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.
Dzień później, 7 lipca 2017 r. RN Pekao S.A. powołała: Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku – poinformował w komunikacie Bank Pekao S.A.
Alior Bank informuje, że Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Sylwestra Grzebinoga w skład Zarządu Alior Banku z dniem 1 sierpnia 2017 roku.
Nie przebrzmiały jeszcze echa majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którego dominantę stanowiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, a już pojawiają się kolejne inicjatywy i projekty.
Piotr Kwiatkowski ma zostać nowym Prezesem Zarządu Credit Agricole Bank Polska. Romuald Szeliga, który pełnił tę funkcję przez ostatnich 10 lat, po zakończeniu kadencji zostanie członkiem Rady Nadzorczej banku. Do Zarządu ma wejść także Bartłomiej Posnow, nadzorując zarządzanie ryzykiem. Rada Nadzorcza wystąpiła już do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie stosownych zgód. Powołania nastąpią po ich uzyskaniu – poinformował bank w komunikacie.
Fujitsu, wiodący producent i dostawca rozwiązań oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), z początkiem lipca mianował Dariusza Kwiecińskiego nowym Head of Eastern Europe. Obejmując tę rolę, Kwieciński będzie odpowiedzialny za sprzedaż i biznes firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Firma HP informuje, że od lipca br. Marcin Olszewski obejmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w HP Inc Polska. Olszewski będzie raportował do Vitaly Matyushenko – Dyrektora Generalnego na Europę Centralną i Izrael HP Inc.
2 lipca 2017 roku rozpoczęła się kolejna trzyletnia wspólna kadencja zarządu PKO Banku Polskiego
Rada Nadzorcza Toyota Bank Polska S.A. podjęła decyzję o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Georga Juganara do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Banku. Obejmie on stanowisko szefa banku na okres trzech miesięcy – od 1 lipca do 30 września 2017 r.
Odpowiedzi na pytania udziela: Krzysztof Musialik
Julia Patorska, ekonomistka, starszy menedżer w firmie doradczej Deloitte, kilka dni temu została przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
„Premier Beata Szydło odwołała z dniem 23 czerwca 2017 roku zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Filipa Świtałę. Bezpośredni nadzór nad pionem bankowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego będzie sprawował przewodniczący KNF Marek Chrzanowski” – poinformował KNF.
Miesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2017):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS
Dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych, został pierwszym zastępcą prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa.
19 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy. Na stanowisko Prezesa Zarządu GPW został powołany Marek Dietl. Uchwałę podjęto większością głosów na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów działającego w imieniu Skarbu Państwa- akcjonariusza reprezentującego 35 proc. kapitału zakładowego. Decyzja wejdzie w życie w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy.
Przemysław Schmidt, bankier inwestycyjny, menedżer oraz radca prawny, który podczas swojej 30-letniej kariery zawodowej zarządzał m.in. spółkami z branży medialnej oraz finansowej, został członkiem rady nadzorczej Cloud Technologies. To notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w Big Data marketingu, data consultingu oraz monetyzacji danych.
Alior Bank informuje, że 14 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza powołała nowych członków Zarządu Banku oraz powierzyła Panu Michałowi Janowi Chyczewskiemu kierowanie pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie przez niego funkcji Prezesa Zarządu Banku.
8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne ACCIS, które wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że Zarząd będzie kolejną kadencję reprezentowany przez Pana Neila Munroe – Prezesa. Jednocześnie na jednego z sześciu Wiceprezesów Zarządu ACCIS wybrany został Prezes Zarządu BIK – Pan Mariusz Cholewa.
W dniu 14 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.
Zmiany w Zespole ds. innowacji i zachęt inwestycyjnych w firmie doradczej Deloitte. Jego Liderem został Michał Turczyk, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w tematyce pomocy publicznej, dotacji i ulg na działalność badawczo-rozwojową oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nowe stanowisko objął od czerwca tego roku.
Miesięcznik Finansowy BANK (maj 2017):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS
W związku z upływem, z dniem 6 czerwca 2017 r., mandatu dotychczasowego Zarządu Banku Ochrony Środowiska, Rada Nadzorcza BOŚ powołała Zarząd nowej kadencji.
Rada Nadzorcza Toyota Bank Polska S.A. odwołała Piotra Judę ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku. Dotychczasowe obowiązki Prezesa tymczasowo pełnić będą dwaj Członkowie Zarządu.
Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, złożył radzie nadzorczej oświadczenie o nieubieganiu się o wybór do zarządu banku na następną kadencję. „Rada nadzorcza dołoży wszelkich starań, aby powołanie zarządu nowej kadencji miało miejsce do połowy czerwca br.” – zapewnił bank w komunikacie.
Od 30 maja 2017 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. powołana została Pani Aleksandra Hybsz. Nowa Wiceprezes BIG InfoMonitor będzie nadal, równocześnie, piastować funkcję Dyrektora Departamentu Finansów w spółce BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. współtworzą Grupę BIK.
Najnowsza publikacja prof. Jana Krzysztofa Solarza „Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii”, zasługuje na miano poważnego i interesującego przedsięwzięcia edytorskiego. Autor, wytrawny znawca i analityk systemów finansowych, „najlepszy finansista wśród socjologów, najlepszy socjolog wśród finansistów”, po takich pracach, jak: „Nanofinanse. Codzienność zmienia świat”; „Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności”; „Shadow banking: systemowa innowacja finansowa”, tym razem podjął pionierską próbę zaprezentowania wybranych kwestii dotyczących porównania ewolucji holenderskiego i japońskiego systemu finansowego.
Książka „Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce” dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego jest kompleksową monografią rynku pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce. Dotychczas problematyka ta była badana raczej tylko przy okazji innych kwestii, np. rynku i regulacji usług consumer finance, rynku bankowego, ochrony konsumenta (problem nieuczciwych klauzul kontraktowych, ochrona przed lichwą czy instytucja upadłości konsumenckiej), prawa internetu i nowych technologii (pożyczki internetowe świadczone przez firmy pożyczkowe).
Dotychczasowy wiceprezes operatora systemu płatności mobilnych BLIK obejmie stanowisko prezesa wraz z początkiem nowej kadencji zarządu.