Paulina Strugała prezesem PKO Banku Hipotecznego. Jest zgoda KNF
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pauliny Strugały prezesa zarządu PKO Banku Hipotecznego SA.
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pauliny Strugały prezesa zarządu PKO Banku Hipotecznego SA.
Nowym Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów został Sebastian Grabek, dotychczasowy Wiceprzewodniczący KW. Na nowego Wiceprzewodniczącego Komitetu powołano natomiast Konrada Klimka.
W dniu 4 czerwca Marcin Klammer zastąpił Patricka Delcol, który zarządzał firmą nieprzerwanie od 2013 roku. Nowy prezes BNP Paribas Real Estate na region Europy Środkowo-Wschodniej będzie nadzorował rozwój wszystkich linii biznesowych.
Robert Sobków został powołany do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Obowiązki przejmie z dniem 11 czerwca br., poinformowała spółka.
Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa zarządu P4 (Play) od Jørgena Bang Jensena 1 lipca br., poinformowała spółka.
Rada nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 17.05.2018 roku przyjęła rezygnację Jolanty Zawadzkiej z funkcji wiceprezesa zarządu z dniem 01.06.2018 r. oraz z dniem 04.06.2018 r. powołała na to stanowisko Tomasza Gromadę.
Rada nadzorcza PKO Leasing powołała Jarosława Brzuzy na wiceprezesa zarządu nadzorującego obszar sprzedaży. Nowy członek zarządu objął funkcję 1 czerwca 2018 r.
Z Dariuszem Kozłowskim, wiceprezesem zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski.
Ze Sławomirem Lachowskim rozmawiali Przemysław Barbrich i Jan Osiecki.
Z początkiem czerwca Monika Zakrzewska przestała pełnić funkcję prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i rozstaje się z organizacją. Prezydium Rady Fundacji, do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko prezesa, oddelegowało do pełnienia obowiązków prezesa Patrycję Rogowską-Tomaszycką, członka zarządu Provident Polska.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra energii, powołał Tomasza Dąbrowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii od 4 czerwca 2018 r.
Michał Krupiński zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w radzie nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego.
Rada nadzorcza Banku Pocztowego odwołała Jerzego Konopkę z zarządu i powołała do składu zarządu Tomasza Jodłowskiego.
Od 15 maja na czele zespołu marketingu polskiego oddziału firmy stoi Paweł Kotowski. Marta Życińska, która dotychczas zajmowała to stanowisko, awansowała na dyrektora ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard Europe.
Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe powołała zarząd spółki. Na jego czele ponownie będzie stał Ireneusz Merchel, podały PKP PLK.
Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2018):
Zobacz także archiwalne wydania pism: NBS, BANK.
Rada nadzorcza Work Service powołała zarząd na nową kadencję w składzie Maciej Witucki (jako prezes), Paul Christodoulou, Iwona Szmitkowska, Tomasz Ślęzak i Piotr Ambrozowicz, poinformowała spółka. Piotra Ambrozowicz obejmie funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad polityką finansową i rachunkową grupy i zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Rewersa, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, podano także.
Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji powołała Przemysław Dąbrowskiego na prezesa zarządu oraz Magdalenę Nawłokę na członka zarządu, podała spółka.
Rada nadzorcza Alior Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Katarzyny Sułkowskiej, dotychczasowego wiceprezesa zarządu, na stanowisko prezesa zarządu Alior Bank.
Nowym prezesem zarządu największej polskiej internetowej platformy handlowej został Francois Nuyts, który dołączy do zespołu zarządzającego od 1 sierpnia br. Dotychczasowy prezes, Przemysław Budkowski, opuszcza firmę i planuje zaangażować się w inne przedsięwzięcia.
Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała zarząd XI kadencji z Wojciechem Wardackim jako prezesem, podała spółka. Do zarządu wszedł Mariusz Grab jako wiceprezes.
Dr Grzegorz Baczewski został dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan, wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i szefa zespołu ekspertyzy. Lech Pilawski – dotychczasowy dyrektor generalny – pozostanie w strukturze Lewiatana jako doradca prezydent Konfederacji.
Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu banku nowej kadencji na 9 osób oraz powołała zarząd na nową 3-letnią kadencję w dotychczasowym składzie, z prezesem Przemysławem Gdańskim na czele.
Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała na nową kadencję zarząd z dotychczasowym prezesem Michałem Gajewskim na czele.
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku.
Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Grzegorza Zambrzyckiego na prezesa kolejnej kadencji, podała spółka.
Orlen Upstream zakończył postępowanie kwalifikacyjne na wybór prezesa i członka zarządu, poinformowała spółka. Funkcję prezesa – dyrektora generalnego rada nadzorcza ponownie powierzyła Januszowi Radomskiemu, a do pełnienia funkcji członka zarządu została powołana Sylwia Kobyłkiewicz.
Miesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2018):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.
Dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku rozstrzygniętego konkursu na to stanowisko, został Artur Granicki.
Piotr Korycki został prezesem oraz dyrektorem zarządzającym Discovery i TVN, podano w komunikacie.