Paweł Orłowski prezesem Nextbike Polska
Rada nadzorcza Nextbike Polska powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Orłowskiego, podała spółka. Dotychczasowy prezes Robert Lech został odwołany przez radę nadzorczą.
Rada nadzorcza Nextbike Polska powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Orłowskiego, podała spółka. Dotychczasowy prezes Robert Lech został odwołany przez radę nadzorczą.
Rolę dyrektora sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe obejmuje Tomasz Owczarek. W swojej nowej roli będzie odpowiadał za współpracę z bankami w Polsce oraz strategię i koordynację projektów.
Rada nadzorcza GetBacku powołała Przemysława Dąbrowskiego na wiceprezesa zarządu po przyjęciu jego rezygnacji z funkcji prezesa, podała spółka. W skład zarządu GetBack powołano także Paulinę Pietkiewicz.
Damian Ziąber został nowym dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej Grupy PZU. Zastąpił Marka Barana, który pozostanie w strukturach Grupy.
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Anna Młyniec, Agata Sekuła oraz Savvas Savva otrzymali nominacje na Członków Zarządu JLL w Polsce. Cała czwórka dołączyła tym samym do Tomasza Trzósło (Prezesa i Dyrektora Zarządzającego), Małgorzaty Żółtowskiej i Kazimierza Kirejczyka (Wiceprezesów), aby wspólnie umacniać pozycję firmy na rynku nieruchomości komercyjnych w naszym kraju.
Rada nadzorcza Lotos Upstream powołała Tomasza Maja na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 9 kwietnia 2019 r., poinformowała Grupa Lotos.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Mariana Goli na stanowisko członka zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 9 kwietnia 2019 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie pięciu prezesów banków spółdzielczych.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie pięciu członków zarządów domów maklerskich.
Rada nadzorcza PZU Życie powołała zarząd, w tym jego prezesa, Romana Pałaca, na nową kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2022 roku, podała spółka. W nowej kadencji w zarządzie pracować będą wraz Romanem Pałacem: Małgorzata Sadurska, Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Aleksandra Agatowska, Dorota Macieja oraz Bartłomiej Litwińczuk.
Adam Pustelnik, który dotychczas pełnił rolę dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi, dołączył do działającej na rynku nieruchomości firmy doradczej Savills jako dyrektor ds. rozwoju biznesu.
Magdalena Nawłoka została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa GetBack ze skutkiem prawnym na dzień 3 kwietnia 2019 r., podała spółka.
Ewa Dąbrowska stanęła na czele nowo powołanego Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden. W jego strukturze będą działały departamenty i zespoły odpowiadające za sprzedaż ubezpieczeń grupowych, dystrybucję produktów ubezpieczeniowych poprzez banki, partnerów zewnętrznych i pośredników oraz sprzedaż PPK.
Prezes Rady Ministrów powołał Rafała Webera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dniem 4 kwietnia 2019 r., podał resort.
Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego został wiceminister finansów Leszek Skiba.
Miesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2019):
Jak wynika z raportu Gemius PBI „E-commerce w Polsce 2018” już ponad połowa Polaków robi zakupy przez Internet. Pomimo dużego zainteresowania klientów produktami i usługami dostępnymi bez wychodzenia z domu, w zakresie ubezpieczeń na życie, sprzedaż on line nie jest powszechna.
W maju Arkadiusz Terlikowski obejmie stanowisko dyrektora IT w Avivie. Dołączy do zespołu zarządzającego grupą w Polsce i zostanie powołany do zarządu Aviva Sp. z o. o.
Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład zarządu PZU nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa. Ponadto do zarządu nowej kadencji powołano Tomasza Kulika, Macieja Rapkiewicza, Małgorzatę Sadurską, Marcina Eckerta, Adama Brzozowskiego, Elżbietę Häuser-Schöneich, podała spółka.
Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Pawła Gulę oraz Krzysztofa Kokota w skład Zarządu Banku BPS S.A.
Feliks Szyszkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Santander Bank Polska z dniem 30 kwietnia 2019 r., podał bank.
W wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Artur Wojtków został wybrany na przedstawiciela pracowników JSW do składu zarządu spółki.
Dariusz Działkowski oraz Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli 14 marca 2019 r. rezygnacje z funkcji członków zarządu Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca 2019 roku, bez podania przyczyn swoich rezygnacji, podała spółka. Następnie rada nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel.
Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała z dniem 18 marca 2019 r. Roberta Perkowskiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, na wspólną kadencję zarządu kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r., podała spółka.
Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2019):
Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Annę Milewską na prezesa Skarbiec TFI, podała spółka. Od stycznia Milewska była p.o. prezesa Skarbiec TFI. Również RN Skarbiec Holding – właściciela Skarbiec TFI – dokonało dziś wyboru Anny Milewskiej na prezesa zarządu spółki, podał Skarbiec Holding.
Revolut w związku z planowaną ekspansją geograficzną i poszerzeniem portfolio usług, nominuje kolejnych dyrektorów niewykonawczych. Weterani rynku finansowego doradzą zarządowi firmy, która chce operować na wielu rynkach i w wielu różnych jurysdykcjach prawnych na świecie.
Piotr Domaszewski, dyrektor działu sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe, od kwietnia będzie odpowiedzialny za strategię firmy w zakresie kart kredytowych dla klientów indywidualnych na rynku amerykańskim
Z początkiem marca 2019 r. Monika Masztakowska objęła stanowisko Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu w Diners Club Polska. Z firmą związana jest od blisko 15 lat. Wcześniej wspierała między innymi sieć dystrybucji prestiżowych kart jako menadżer.
Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Piotra Wetmańskiego – od 7 marca br. – i Grzegorza Olszewskiego – od 1 kwietnia br. – na członków zarządu na bieżącą wspólną kadencję, podał bank.