Zmiany w zarządzie BS-GBS Bank Barlinek
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku z 12.09.2014 r. z dniem 31.12.2014 r. ustaje stosunek pracy z Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Sprzedaży Panią Grażyną Lendzion.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku z 12.09.2014 r. z dniem 31.12.2014 r. ustaje stosunek pracy z Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Sprzedaży Panią Grażyną Lendzion.
Rada Nadzorcza PKO TFI powołała Radosława Kiełbasińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie na to stanowisko zostanie mianowany Remigiusz Nawrat, dotychczasowy członek zarządu towarzystwa. Nowi członkowie zarządu rozpoczną kadencję 1 stycznia 2015 roku.
Rada Nadzorcza HSBC banku podjęła decyzję o powierzeniu Michałowi Mrożkowi stanowiska Prezesa. Obowiązki pełnił będize od początku 2015 roku. Na stanowisku zastąpi Janusza Dedo, który obowiązki prezesa pełnił przez 8 lat.
18 grudnia 2014 roku Wojciech Kędzia złożył z dniem 31 stycznia 2015 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. Na jego miejce Rada Nadzorcza powołała Mirosława Laskowskiego, który od 1 lutego 2015 roku będzie Członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Asseco Poland podpisało umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w ramach projektu „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego”. Wartość kontraktu to prawie 4,4 mln zł brutto. Asseco zrealizuje go w konsorcjum z firmą Netology.
Rada Nadzorcza Concordii Polska TUW oraz WTUŻiR Concordia Capital SA powołała z dniem 1 kwietnia 2015 r. Jacka Smolarka na stanowisko Prezesa Zarządu Concordii Ubezpieczenia. Nominacje wymagają jeszcze formalnych zgód odpowiednich władz nadzoru rynku.
W związku z powierzeniem Luigiego Galante nowych funkcji w ramach koncernu Fiat Chrysler Automobiles Alfredo Leggero został wybrany nowym prezesem Fiat Auto Poland. Funkcję tą Leggero będzie pełnił do końca obecnej kadencji zarządu Fiat Auto Poland.
Lekarz z tabletem przy łóżku chorego, natychmiastowy dostęp do pełnej dokumentacji medycznej, a przy tym ochrona informacji o pacjencie i sprawna pomoc w nagłych sytuacjach – choć brzmi to jak niedościgniony wzór placówki medycznej, to nic innego jak opis realiów w suwalskim szpitalu wojewódzkim, w którym wprowadzono rozwiązania chmurowe. Dzięki nowym systemom informatycznym oraz 100 tabletom z procesorami Intel® i systemem Windows 8.1 lekarze i pielęgniarki mogą jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom, a sama placówka stała się jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek medycznych w Polsce.
9 grudnia 2014 roku stanowisko wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) objęła Helena Kamińska, Członek Zarządu Open Finance, zastępując dotychczasowego przedstawiciela firmy – Krzysztofa Sokalskiego. Zarząd z Andrzejem Oślizło na czele zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju organizacji, skupiającej największe podmioty branży.
Parlament Europejski ponownie wybrał Emily O’Reilly na stanowisko Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym 16 grudnia, Irlandkę, będącą jedyną kandydatką, poparło 569 eurodeputowanych. O’Reilly po raz pierwszy objęła tę funkcję 3 lipca 2013 r., po przejściu na emeryturę poprzedniego Ombudsmana – Nikiforosa Diamandurosa.
Parlament Europejski ponownie wybrał Emily O’Reilly na stanowisko Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym 16 grudnia, Irlandkę, będącą jedyną kandydatką, poparło 569 eurodeputowanych. O’Reilly po raz pierwszy objęła tę funkcję 3 lipca 2013 r., po przejściu na emeryturę poprzedniego Ombudsmana – Nikiforosa Diamandurosa.
Ruszyła trzecia w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance – Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych odznaczył prof. Józefa Myrczka – Prezesa Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach Złotym Krzyżem im. Ks. Piotra Wawrzyniaka za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej.
15 grudnia ukonstytuowała się Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), która została wybrana podczas Walnego Zgromadzenia Członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Na jej czele stanął Tony Housh, wcześniejszy członek Rady Dyrektorów. Wiceprezesami zostali Judith Gliniecki i Joanna Bensz, funkcję skarbnika objął Paul Fogo, natomiast sekretarza Rick Lada.
Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? – czytamy w Księdze Hioba (7,1). Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei (7, 6). Zwłaszcza wtedy, gdy dokoła niego sami nieomylni się trafiają.
Eric Poirier obejmie funkcję Prezesa Zarządu firmy MAKRO Cash and Carry Polska S.A., zastępując na tym stanowisku Davida Bonera. Jego kadencja rozpocznie się 15 stycznia 2015 roku.
W wyniku przeprowadzonego 12 grudnia 2014 r. postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. powołała Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dniem 13 grudnia 2014 roku.
4 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa podjęła Uchwałę Nr 34/2014 o odwołaniu ze składu Zarządu SK banku z dniem 5 grudnia 2014 roku Pani Elżbiety Kubuj. Była ona wiceprezesam Zarządu.
W związku z odejściem na początku 2015 roku Roberta Bednarskiego – dyrektora generalnego Grupy Onet.pl – jego obowiązki tymczasowo przejmie Jonny Crowe (obecnie pełniący funkcję Chief Digital Officer w strukturach Ringier Axel Springer Media AG). Grupę opuści także Renata Morlewska-Sipior. Zastąpi ją Grzegorz Kania, który połączy nowe obowiązki z obecnym stanowiskiem Chief Financial Officer’a Ringier Axel Springer Polska.
Nowymi członkami zarządu spółki TK Telekom zostali: Edyta Glinka, która będzie odpowiedzialna za obszar techniki i sprzedaży oraz Piotr Jezierski, który zajmie się finansami i koordynowaniem zadań związanych z prywatyzacją spółki. Prezesem spółki nadal pozostaje Michał Hamryszak.
Na temat wczorajszej rocznicy nie będę się wypowiadał, a to za sprawą moich ówczesnych zatrudnień, które sprawiają, ze nie czuję się szczególnie uprawniony wygłaszać opinię w tej właśnie kwestii, może poza tym, że jak w przypadku milionów ludzi z mego pokolenia, 13 grudnia 1981 nie pozostał bez wpływu na moje dalsze losy.
Liberalizacja rynku energii elektrycznej i paliwa gazowego jest korzystna nie tylko dla odbiorców prywatnych, ale także jednostek sektora publicznego. Jak pokazuje doświadczenie Energii dla Firm, coraz więcej instytucji publicznych zyskuje milionowe kwoty na taniej energii elektrycznej i gazie.
12 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza spółki powołała pana Włodzimierza Bartolda na stanowisko Prezesa Zarządu INTROL S.A. Dotychczasowy Prezes Zarządu, pan Piotr Jeziorowski będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu INTROL S.A. Dzięki temu będzie on mógł skoncentrować się na dalszym rozwoju INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o., której Prezesem Zarządu jest od sierpnia 2013 roku. Dzisiejsze decyzje Rady Nadzorczej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Stworzenie programu finansowego wsparcia dla młodych w zakupie pierwszego mieszkania to krok w dobrą stronę zwłaszcza, że Polacy mają często problem z usamodzielnianiem się. Z drugiej strony, pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania programu MdM pokazało, że jego kontynuacja może nasilać proces rozlewania się miast.
Wydajność serwera baz danych jest kluczem do wydajności wielu bankowych aplikacji. Ilość transakcji na sekundę, jednocześnie obsługiwanych klientów, czy rozmiar wolumenu danych, z którego uda się przygotować w krótkim czasie raporty, ma realny wpływ na możliwości oferowania dodatkowych usług czy planowania.
W związku z mianowaniem prezesa koncernu Skanska Dana Ťoka na stanowisko ministra transportu Republiki Czeskiej, Roman Wieczorek został nowym prezesem czeskiego i słowackiego oddziału Skanska.
Pogłoski o śmierci oddziału bankowego mogą okazać się przedwczesne. Badania pokazują, że przychodzą do niego nawet ludzie z pokolenia Y, które urodziło się z komórką w ręce. Być może dlatego, że nie mają innego wyjścia.
Umiejętne zarządzanie budżetami, profesjonalne przygotowanie projektów, efektywne rozdzielenie i wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na inwestycje – to największe wyzwania dla samorządów w nowej kadencji. O tym, co czeka niedawno wybranych przedstawicieli społeczności lokalnych dyskutowano podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014” zorganizowanej w dniach 2-3 grudnia w Warszawie przez Związek Banków Polskich i Europejskiego Doradcę Samorządowego.
U nas szaro, dżdżyście i mgliście, tymczasem w norweskim Lillehammer podziwialiśmy panoramę zielonych świerków, zaśnieżonych wzgórz i licznie kibicujące zmaganiom sportowców całe rodziny, które tamtejszym zwyczajem biwakują w zimowej scenerii.
Dr Jerzy Góra został wybrany Prezesem Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Uchwała, podjęta jednogłośnie przez Radę Nadzorczą PIR, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.