Zmiany w zarządzie UNIQA Polska
Andrzej Jarczyk złożył rezygnację i po 6 latach odchodzi z UNIQA Polska. Do czasu powołania nowego prezesa jego obowiązki przejmie Jarosław Matusiewicz, wiceprezes odpowiedzialny za pion techniki ubezpieczeniowej.
Andrzej Jarczyk złożył rezygnację i po 6 latach odchodzi z UNIQA Polska. Do czasu powołania nowego prezesa jego obowiązki przejmie Jarosław Matusiewicz, wiceprezes odpowiedzialny za pion techniki ubezpieczeniowej.
Dariusz Jankowski, do niedawna pełniący funkcję COO w Generali, dołączył do zespołu ESKOM – firmy dostarczającej rozwiązania IT dla sektora finansowego. Jako wiceprezes zarządu pełni nadzór nad Działem Rozwiązań Biznesowych.
Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2017):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS
Dyrektorem Regionalnym ds. Sprzedaży w Trend Micro dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z początkiem stycznia br., został Paweł Malak. Zastąpił na tym stanowisku Michała Jarskiego, który zarządzał firmą od kwietnia 2015 r.
Mariusz Kaczmarek 2 stycznia br. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Euro Banku S.A. Będzie odpowiedzialny za pion procesów operacyjnych oraz departament skarbu Euro Banku S.A., zastępując na stanowisku Yvesa Arrouet. Yves Arrouet, po niemal czterech latach piastowania funkcji Wiceprezesa Euro Banku S.A., obejmie inne stanowisko w Grupie Societe Generale.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych powołało Rafała Antczaka na nowego prezesa giełdy. Rafał Antczak na stanowisku prezesa zastąpi Małgorzatę Zaleską, która została odwołana z tej funkcji 4 stycznia 2017 roku. (prezesem GPW była od stycznia 2016 roku). Decyzje NWZ muszą być zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rafał Antczak obecnie związany jest z Deloitte Consulting. Wcześniej był m.in. ekonomistą w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE i głównym ekonomistą PZU
Jacek Kasprzewski od prawie trzech dekad związany jest z bankowością, posiada bogate doświadczenie w bankowości międzynarodowej. Przed zasileniem kadry PKO Banku Polskiego, sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego w dziale Treasury Services banku J.P. Morgan Chase oraz kierował oddziałem J.P. Morgan Chase w Polsce.
Miesięcznik Finansowy BANK (grudzień 2016):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.
Od 1 stycznia do Zarządu DNB Bank Polska S.A. dołączy Marcin Prusak i będzie on nadzorował obszar bankowości korporacyjnej.
Marcin Prusak zastąpi Daniela Källenforsa, dotychczasowego Członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój bankowości korporacyjnej w Banku DNB.
Premier Beata Szydło podpisała nominację Radosława Kwietnia na stanowisko członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ślad za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym dobiegł końca proces powoływania pełnego, 6-osobowego składu Zarządu BGK.
Rada Nadzorcza Kopex S.A. powołała panią Beatę Zawiszowską na stanowisko Prezesa Zarządu Kopex S.A. oraz pana Bartosza Bielaka na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółki. Wcześniej Rada przyjęła rezygnację z zasiadania w Zarządzie dotychczasowego prezesa, Dariusza Pietyszuka, oraz członków Zarządu, Magdaleny Nawłoki oraz Henryka Jurczyka. Zmiany w Zarządzie są efektem zakończonego projektu pozyskania inwestora do Spółki, poprzez przejęcie 1 grudnia 2016r. przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopex S.A.
Miesięcznik Finansowy BANK (listopad 2016):
Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.
Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki z dniem 15 grudnia 2016 r. powołał Lucynę Olborską na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz. U. poz. 542 z późn. zmianami).
Premier Beata Szydło podpisała nominację Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.
Dariusz Kacprzyk, po trzech latach pracy na stanowisku prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, przejął rolę prezesa w firmie MCX Telecom. Co oznacza tak duża zmiana w firmie dostarczającej nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu?
Spółka Polskie ePłatności, specjalizująca się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, poinformowała o zmianach w strukturze Zarządu. Do Zarządu spółki dołączyli: Jarosław Hermann oraz Grzegorz Łapiński, obejmując stanowiska Wiceprezesów. Nowi członkowie Zarządu spółki posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz firm z branży finansowo-technologicznej. Celem nowych Wiceprezesów Zarządu Polskich ePlatności jest przede wszystkim budowanie silnej marki, która w niedługim czasie ma ambicję stać się czołowym graczem na rynku e-płatności w Polsce.
Klienci Alior Banku już mogą korzystać z innowacyjnej formy płatności mobilnych, a ich wygodę i bezpieczeństwo gwarantują rozwiązania MCBP i MDES firmy Mastercard.
Firma Dell EMC poinformowała, że 1 lutego 2017 roku Adam Wojtkowski obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Dell EMC w Polsce.
W dniach 6-7 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Stanisław Kluza zarządza Bankiem od końca marca 2016 r. Już niecały miesiąc po objęciu przez Stanisława Kluzę obowiązków Prezesa – 20 kwietnia 2016 r. – BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020.
Tomasz Oczkowski, dotychczasowy Dyrektor Rozwoju Biznesu w Grupie FM zyskał nowe kompetencje i objął stanowisko Dyrektora Handlowego w regionie Europy Centralnej. Od teraz, poza Polską, odpowiadać będzie także za nową sprzedaż FM Logistic w Czechach, Słowacji na Węgrzech oraz krajach Bałtyckich.
Michał Gajewski obejmuje dziś funkcję Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK. Na to stanowisko Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Pana Gajewskiego 16 maja br. informując jednocześnie, że formalnie obejmie stanowisko po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (co nastąpiło 9 sierpnia br.) oraz po wypełnieniu poprzednich zobowiązań zawodowych.
Conotoxia Inc., spółka z grupy Cinkciarz.pl zapowiada wprowadzenie innowacyjnej oferty przekazów pieniężnych dla amerykańskich klientów. Na czele spółki stanie Paul Finnegan, nowy Chief Executive Officer.
Bartosz Michałek z końcem czerwca zrezygnował z kierowania notowaną na GPW spółką i rozpoczął prace nad nowym biznesem. Współtwórca porównywarki finansowej Comperia.pl postanowił stworzyć portal dla pracowników i pracodawców, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Start portalu zaplanowany jest na styczeń, jednak już teraz zainteresowani mogą śledzić ostatnie prace nad projektem na stronie www.inijob.com oraz w mediach społecznościowych.
Rada Nadzorcza Raiffeisen Bank Polska powołała dziś Witolda Broniszewskiego do pełnienia funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. W tej roli zastąpi Marka Patułę, który po 19 latach zrezygnował z pracy w Raiffeisen Bank Polska. Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie z dniem otrzymania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Witolda Broniszewskiego na stanowisko.
28 października 2016 r. Leszek Skop został powołany na członka zarządu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Pozycja wicepremiera Mateusza Morawieckiego po rekonstrukcji rządu jest czymś bezprecedensowym po roku 1989. Skupienie w jednym ręku całości kontroli nad polską gospodarką jest ogromnym wyzwaniem dla wieloletniego prezesa zarządu BZ WBK S.A.
Wprowadzające do
dyskusji pytanie
red. Huberta Biskupskiego,
czy
uzasadniony jest zapis w ustawie
prezydenckiej, że „mieszkaniowe
kredyty walutowe nimi nigdy nie
były z prawnego i ekonomicznego
punktu widzenia”, rozpoczęło
ożywioną dyskusję prezesów banków
oraz przedstawicieli NBP,
PTE oraz ZBP.
Bank po raz kolejny zdecydował się skorzystać z outsourcingowego potencjału First Data Polska
Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego zakresu informacji towarzyszących bądź wykorzystanych w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia. Przestępcy bowiem, w przypadku skutecznego ataku na jedną instytucję, zazwyczaj powielają schemat swojego działania, a niejednokrotnie także dane użyte do konkretnego wyłudzenia wykorzystywane są w kolejnych instytucjach. U podstaw skutecznego wykrywania tego typu przestępstw leży automatyzacja procesu, jego kompleksowość, a w tym standaryzacja danych.