Maciej Formanowicz, prezes i założyciel Forte zrezygnował ze stanowiska
Prezes Fabryk Mebli Forte Maciej Formanowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie z dniem 31 sierpnia 2023 r., podała Spółka.
Prezes Fabryk Mebli Forte Maciej Formanowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie z dniem 31 sierpnia 2023 r., podała Spółka.
Rada Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 26 kwietnia jednogłośnie powierzyła Małgorzacie Rusewicz funkcję prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na kolejną, trzyletnią kadencję, poinformowała Izba.
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 21 kwietnia 2023 r. Marka Tomczuka na członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał Bank.
Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 19 kwietnia 2023 r. wybrano nowe kierownictwo rady i wiceprezesów zarządu organizacji w kadencji 2023-2026, poinformowała Izba.
Konrad Księżopolski został Dyrektorem Wykonawczym w dziale M&A Haitong Banku w Warszawie. Na obecnym stanowisku wykorzystywać będzie doświadczenie zdobyte przez lata pracy w biurze maklerskim banku, gdzie zajmował się spółkami z sektorów TMT (technologia, media, telekomunikacja) oraz handlu detalicznego/e-commerce. Władze polskiego oddziału podkreślają, że liczą na kolejne lata współpracy z ekspertem, poinformował Bank.
Radosław Dobrołęcki dołączył do zespołu PayEye. Objął stanowisko Chief Commercial Officer i będzie odpowiedzialny za rozwój ekspresowych płatności e-payeye w e-commerce, poinformowała Firma
Sąd uznał szefa Narodowego Banku Słowacji i byłego ministra finansów Petera Kaźmira za winnego korupcji. Miał dostarczyć kopertę z około 50 tys. euro byłemu szefowi administracji podatkowej i celnej Frantiszkowi Imreczemu. Od wyroku odwołała się prokuratura, co oznacza, że dojdzie do pełnego postępowania sądowego.
Rada Nadzorcza Banku zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia 2023 r. w skład Zarządu Banku Dariusza Szweda na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r. i jednocześnie powołała Dariusza Szweda na stanowisko prezesa Zarządu Banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Paweł Gruza poinformował o rezygnacji ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia br. z kierowania pracami zarządu PKO Banku Polskiego oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa, podał bank. Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Szwed ma zostać wybrany na nowego prezesa PKO BP – wynika z nieoficjalnych informacji Gazeta. pl.
W czwartek (6.04.2023) prezydent Andrzej Duda powoła posła Roberta Telusa na szefa resortu rolnictwa – powiedział w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Müller.
1 kwietnia 2023 r. Alice Guitton została powołana na stanowisko wiceprezesa w regionie Centralnej i Północnej Europy. Będzie odpowiedzialna za rozwój oraz obsługę klientów kluczowych firmy Thales w branżach Defense & Security (obronność), Aeronautics & Space (kosmos) oraz Digital Identity & Security (bezpieczeństwo cyfrowe i dokumenty tożsamości), poinformowała Firma.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował w środę (5.04.2023), że podał się do dymisji.
Rada nadzorcza Santander Bank Polska powołała Magdalenę Progę-Stępień na członka zarządu z dniem 4 kwietnia 2023 r., podał Bank.
W związku z dobiegającą końca kadencją członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitel S.A. reprezentująca Cordiant Digital Infrastructure Limited podjęła decyzję o powołaniu na okres nowej, 5-letniej kadencji: Andrzeja J. Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka, poinformowała Spółka.
Mastercard poinformował o powołaniu Marty Życińskiej na stanowisko dyrektorki generalnej polskiego oddziału Mastercard Europe.
Rada nadzorcza powołała Marcina Groniewskiego na stanowisko prezesa Santander TFI – poinformowała spółka w komunikacie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notus Finanse S.A. powołało ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2023 roku Adriana Jarosza do pełnienia funkcji prezesa Zarządu spółki.
Członek Zarządu NBP Rafał Sura objął nadzór nad Departamentem Cyberbezpieczeństwa, który poprzednio nadzorował członek Zarządu NBP Paweł Mucha – wynika z najnowszej wersji schematu organizacyjnego banku centralnego.
Utrzymywanie relacji z azjatyckimi inwestorami oraz wsparcie przy polsko-chińskich transakcjach – to najważniejsze obowiązki, za jakie Thanh Nguyen Ngoc jest odpowiedzialny na stanowisku nowego Senior Bankera w Haitong Banku w Warszawie. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym zdobywane między innymi w polskim oddziale Bank of China, poinformował Bank.
Ryszard Wasiłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE z dniem 30 kwietnia 2023 roku z przyczyn osobistych – poinformowała spółka w komunikacie.
Rada nadzorcza Asseco Business Solutions powołała do składu Zarządu Spółki na okres obecnej, wspólnej kadencji obejmującej lata 2019-2023 (i kończącej się 31 grudnia 2023 r.) nowych członków – do pełnienia funkcji członków Zarządu, podała Spółka.
Ammar Al Khudairy, prezes Saudi National Bank, największego akcjonariusza Credit Suisse, podał się do dymisji zaledwie kilka dni po tym, jak jego komentarze przyczyniły się do ostrego spadku kursu akcji szwajcarskiego Banku.
Robert Pietryszyn został na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych wyznaczony na nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP, podał Bank.
Jean-Charles Aranda złożył z dniem 31 lipca 2023 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska, odpowiedzialnego za obszar finansów, w związku objęciem nowej funkcji w grupie BNP Paribas, podał Bank.
Podczas XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 23 marca 2023 r. wybrano Prezesa i Radę PIIT, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny. Prezesem PIIT ponownie został Andrzej Dulka, poinformowała Izba.
Marcin Prusaczyk objął w marcu ’23 funkcję CFO w Efinity Insurance Group – jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania na międzynarodową ekspansję grupy.
Poszerzenie kompetencji analitycznych, wzmocnienie procesu inwestycyjnego, rozbudowa narzędzi do oceny emitentów przez pryzmat kryteriów ESG oraz rozwój „zielonych” produktów – to główne cele utworzenia nowego biura w ramach pionu inwestycji TFI PZU. Na czele zespołu stanął doświadczony zarządzający Arkadiusz Bogusz, poinformowało Towarzystwo.
Wiceprezes Bundesbanku Claudia Buch została 10 marca 2023 r. powołana do Rady Nadzorczej EBC, niespełna rok przed wygaśnięciem mandatu przewodniczącego zarządu Andrei Enrii.
Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych BLIK, konsekwentnie realizuje plan zagranicznej ekspansji. Organizacja właśnie ogłosiła start działalności w Rumunii, drugim największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach nowo powstałej spółki – BLIK Romania – będzie rozwijany system rozliczeń w lejach rumuńskich (RON), otwarty dla wszystkich tamtejszych wydawców i agentów rozliczeniowych. Po uzyskaniu prawnej zgody na działalność od Banku Narodowego Rumunii (BNR) – operator systemu planuje skupić się na tym rynku na płatnościach w e-commerce.
W zarządzie mBanku zostanie utworzone stanowisko wiceprezes Zarządu ds. compliance, prawnych i HR. Rada nadzorcza mBanku zarekomendowała do tej roli Julię Nusser, dyrektorkę zarządzającą z Commerzbanku, poinformował Bank.